Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2019-03-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PJ Ejendomme Støvring ApS. (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PJ Industries ApS. (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2022-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Porsborgvej 18, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-15 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-05 fjernes Legale ejere: Jonas Buus (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-05 fjernes Navne: JBN Støvring Holding ApS (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-05 fjernes Reelle ejere: Jonas Buus (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-05 fjernes Stiftere: Jonas Buus (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Direktion: Jonas Buus (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-01-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2019-11-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2019-11-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-08 tilføjes Vedtægter: 2019-11-08 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2019-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsborgvej 18, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2019-03-15 tilføjes Direktion: Jonas Buus (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2019-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at foretage investering. (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2019-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2019-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-15 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2019-03-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2019-03-15 tilføjes Legale ejere: Jonas Buus (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2019-03-15 tilføjes Navne: JBN Støvring Holding ApS (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2019-03-15 tilføjes Reelle ejere: Jonas Buus (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2019-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-03-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2019-03-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2019-03-15 tilføjes Stiftere: Jonas Buus (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2019-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2019-03-15 tilføjes Vedtægter: 2019-03-15 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2019-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)