Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-27 tilføjes Reelle ejere: Salih Hayta, Kaya Esen (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Reelle ejere: Nihat Karaboga, Ertan Kurtulmus (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-26 fjernes Reelle ejere: Salih Hayta (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centrumgaden 2, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-18 tilføjes Direktion: Emre Kurtulmus (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive en restaurant. (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-18 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-18 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-18 tilføjes Legale ejere: Drømmen Holding ApS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-18 tilføjes Navne: Drømmen ApS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-18 tilføjes Reelle ejere: Salih Hayta, Nihat Karaboga, Ertan Kurtulmus, Emre Kurtulmus (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2019-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-18 tilføjes Stiftere: Drømmen Holding ApS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-18 tilføjes Vedtægter: 2019-03-18 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-21)