Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Brinks Andersen | 17.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Friis Jørgensen | 12.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Brag | 12.05.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Bo Hjort Løbel | 22.11.2022 | 17.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Frederiksen | 12.05.2021 | 22.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Brag | 30.03.2021 | 11.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Henrik Sprunk-Jansen | 13.03.2020 | 12.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ole Brinks Andersen | 13.03.2020 | 12.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Frederiksen | 13.03.2020 | 11.05.2021 | formand |