Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Formål | Hovedbranche | ||||
Navne | Vedtægter | Bibranche | Ejerskaber | ||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 22, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 9, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-03 fjernes Binavne: Søvanggaard ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive psykologvirksomhed med speciale i børnesagkyndig bistand. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-01 tilføjes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-01 tilføjes Navne: Søvang Consult ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-01 tilføjes Vedtægter: 2024-07-01 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-01 fjernes Bibranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2019-03-22 sletter virksomheden Ejerskaber: NTL Rådgivning ApS. (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2022-04-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Psykologselskabet Søvang ApS. (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-06-30 fjernes Navne: NTL Holding ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-07-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Direktion: Torben Henning Marstrand (direktør) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-01 fjernes Direktion: Niels Toftgaard Lind (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Torben Henning Marstrand (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Niels Toftgaard Lind (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Henning Marstrand (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Niels Toftgaard Lind (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 9, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2020-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Fæstedvej 20, 6630 Rødding (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-01 tilføjes Bibranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2020-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fæstedvej 20, 6630 Rødding (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Fæstedvej 20, 6630 Rødding (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-05-04 tilføjes Binavne: Søvanggaard ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2020-04-23 tilføjes Vedtægter: 2020-04-23 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fæstedvej 20, 6630 Rødding (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2019-03-20 tilføjes Direktion: Niels Toftgaard Lind (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2019-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-20 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2019-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Legale ejere: Niels Toftgaard Lind (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-03-20 tilføjes Navne: NTL Holding ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2019-03-20 tilføjes Reelle ejere: Niels Toftgaard Lind (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Stiftere: Niels Toftgaard Lind (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Vedtægter: 2019-03-20 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-21)