Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2021-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Baggesensgade 12, st. mf., 2200 København N (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-20 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-30 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-30 fjernes Kontaktoplysninger: mf.jarkass@gmail.com (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-30 fjernes Legale ejere: Muhammad Fawzi Jarkass (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-30 fjernes Navne: VoXeværk IVS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-30 fjernes Reelle ejere: Sarah Therese Falster, Muhammad Fawzi Jarkass (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-30 fjernes Stiftere: Sarah Therese Falster, Muhammad Fawzi Jarkass (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-11 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2020-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-24)
Den 2020-12-23 Statstidende Dekret
Den 2020-11-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-12-24)
Den 2020-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-24)
Den 2020-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-08 fjernes Direktion: Muhammad Fawzi Jarkass (direktør) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baggesensgade 12, st. mf., 2200 København N (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2019-03-20 tilføjes Direktion: Muhammad Fawzi Jarkass (direktør) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-03-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sikre kvalitetsservice overfor den private og offentlige sektor (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2019-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2019-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-20 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2019-03-20 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2019-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2019-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2019-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2019-03-20 tilføjes Kontaktoplysninger: mf.jarkass@gmail.com (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2019-03-20 tilføjes Legale ejere: Muhammad Fawzi Jarkass (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2019-03-20 tilføjes Navne: VoXeværk IVS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2019-03-20 tilføjes Reelle ejere: Sarah Therese Falster, Muhammad Fawzi Jarkass (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2019-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2019-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2019-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2019-03-20 tilføjes Stiftere: Sarah Therese Falster, Muhammad Fawzi Jarkass (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2019-03-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-03-20 tilføjes Vedtægter: 2019-03-20 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2019-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2019-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-08)