Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Margretheholmsvej 36, 5. tv., 1432 København K (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Direktion: Davide Barsotti (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-03-20 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-20 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Kontaktoplysninger: davide.barsotti@gmail.com (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Legale ejere: Davide Barsotti (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Navne: Barsotti Incorporated IVS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Reelle ejere: Davide Barsotti (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Regnskabs år: --03-20 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Regnskabs år: --03-21 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Stiftere: Davide Barsotti (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-21 sletter virksomheden Ejerskaber: ATLA IVS. (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margretheholmsvej 36, 5. tv., 1432 København K (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Direktion: Davide Barsotti (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Formål: The company's purpose is to own and manage shares from other companies (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-03-20 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-20 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Kontaktoplysninger: davide.barsotti@gmail.com (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Legale ejere: Davide Barsotti (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Navne: Barsotti Incorporated IVS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Reelle ejere: Davide Barsotti (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Regnskabs år: --03-20 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Regnskabs år: --03-21 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Stiftere: Davide Barsotti (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Vedtægter: 2019-03-20 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-20)