Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stigsborg Brygge 161, 5. mf., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 22, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2019-03-26 sletter virksomheden Ejerskaber: KT ELEKTRIC AALBORG A/S. (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 22, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2022-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Porsvej 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 tilføjes Kontaktoplysninger: thl@tclarsen.dk (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-03-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsvej 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2019-03-19 tilføjes Direktion: Tinna Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive produktion, handel og investering (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-19 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Legale ejere: CTL HOLDING ApS, Kim Buus Holding ApS, Michael Nøhr Holding ApS (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Navne: KTE I Holding ApS (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Reelle ejere: Claus Toftegaard Larsen, Michael Schmidt Nøhr, Kim Vinther Buus (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Stiftere: Michael Nøhr Holding ApS, Kim Buus Holding ApS, CTL HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Vedtægter: 2019-03-19 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-20)