Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2019-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Havfruen ApS. (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2020-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Figaro ApS. (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2023-05-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-05-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-05-24 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frølichsvej 39, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Wiedeweltsgade 55, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wiedeweltsgade 55, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-03-15 tilføjes Direktion: Philip Viscovich (direktør) (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed i form af besiddelse af ejerandele i kapitalselskaber, foretage investeringer, formueforvaltning samt hermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-15 tilføjes Legale ejere: Philip Viscovich (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-15 tilføjes Navne: Viscovich Holding ApS (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-15 tilføjes Reelle ejere: Philip Viscovich (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2019-03-15 tilføjes Stiftere: Philip Viscovich (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-15 tilføjes Vedtægter: 2019-03-15 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-20)