Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-04-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tømmergården 1970 ApS. (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: HL Ejendomme 1970 ApS. (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 137, 5400 Bogense (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-08 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-23 fjernes Kontaktoplysninger: hpalarsen@outlook.dk (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-23 fjernes Legale ejere: Dennis Sehstedt (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-23 fjernes Navne: HL Holding 1970 aps (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-23 fjernes Reelle ejere: Dennis Sehstedt (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-23 fjernes Stiftere: PENSIONSINVEST 1950 A/S (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-08-28 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 137, 5400 Bogense (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 137, 5400 Bogense (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 137, 5400 Bogense (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 137, 5400 Bogense (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 137, 5400 Bogense (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 137, 5400 Bogense (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-09 Statstidende Dekret
Den 2019-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-07-16 fjernes Direktion: Dennis Sehstedt (direktør) (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 137, 5400 Bogense (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 36, st. tv., 1256 København K (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingsvirksomhed, handel med immaterielle aktiver, samt anden efter direktionens skøn - stående virksomhed. (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-04-12 tilføjes Kontaktoplysninger: hpalarsen@outlook.dk (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-04-08 tilføjes Direktion: Dennis Sehstedt (direktør) (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-04-08 fjernes Direktion: Mogens Wisti Kiilerich (direktør) (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-04-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-04-07 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-08 tilføjes Legale ejere: Dennis Sehstedt (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-04-08 fjernes Legale ejere: Seir Wisti Villum Kiilerich (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-04-08 tilføjes Navne: HL Holding 1970 aps (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-04-07 fjernes Navne: DK1 ApS (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-04-08 tilføjes Reelle ejere: Dennis Sehstedt (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-04-08 fjernes Reelle ejere: Seir Wisti Villum Kiilerich (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-04-08 tilføjes Vedtægter: 2019-04-08 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 36, st. tv., 1256 København K (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-03-08 tilføjes Direktion: Mogens Wisti Kiilerich (direktør) (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, industri, finansiering, investering, udlejning af fast ejendom, handel med immaterielle aktiver, finansiel rådgivning, han-del med fast ejendom samt anden hermed - efter direktionens skøn - stående virksomhed. (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-08 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-03-08 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-03-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-03-08 tilføjes Legale ejere: Seir Wisti Villum Kiilerich (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-03-08 tilføjes Navne: DK1 ApS (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-03-08 tilføjes Reelle ejere: Seir Wisti Villum Kiilerich (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-03-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-03-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-03-08 tilføjes Stiftere: PENSIONSINVEST 1950 A/S (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-03-08 tilføjes Vedtægter: 2019-03-08 (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2019-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-16)