Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Formål | Navne | ||||
Vedtægter | Interessenter | Reelle ejere | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-18 tilføjes Formål: at fungere som administrationsenhed for Speciallægeselskabet Gigtlægerne Hillerød ApS og Gigt- og Idrætlægerne ApS. (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-18 tilføjes Navne: Administration Gigtlægerne I/S (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-17 fjernes Navne: A2 Administration I/S (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-18 tilføjes Vedtægter: 2022-01-18 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-01 tilføjes Interessenter: Gigt- og Idrætslægerne Ninna Dufour og Jørgen Jensen ApS (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Ninna Dufour, Jørgen Jensen (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-12-31 fjernes Direktion: Anne Petri (direktør) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-12-31 fjernes Interessenter: A2 REUMATOLOGI & IDRÆTSMEDICIN ApS (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Hartkopp, Jørgen Jensen, Ninna Dufour, Anne Petri, Peter Andreas Hartkopp, Jørgen Jensen (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-06-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Hartkopp, Jørgen Jensen (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-05-31 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Hartkopp, Jørgen Jensen (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2020-03-12 tilføjes Direktion: Jørgen Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 4 direktører i forening. (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2020-03-12 tilføjes Vedtægter: 2020-03-12 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2019-10-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Hartkopp, Jørgen Jensen, Jørgen Jensen (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2019-09-30 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Hartkopp (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 63, 1. th., 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-05 tilføjes Direktion: Anne Petri (direktør) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2019-03-05 tilføjes Formål: at fungere som administrationsenhed for A2 Reumatologi & Idrætsmedicin ApS og Speciallægeselskabet A2 ApS. (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2019-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-05 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-05 tilføjes Hovedbranche: Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-05 tilføjes Interessenter: Speciallægeselskabet Gigtlægerne Hillerød ApS, A2 REUMATOLOGI & IDRÆTSMEDICIN ApS (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-05 tilføjes Navne: A2 Administration I/S (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2019-03-05 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Hartkopp, Peter Andreas Hartkopp, Ninna Dufour, Anne Petri (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-03-05 tilføjes Vedtægter: 2019-03-05 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-19)