Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 tilføjes Navne: Digital Manufacturing ApS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-13 fjernes Navne: Digital Manufacturing IVS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 tilføjes Vedtægter: 2021-06-14 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2019-03-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Move2x ApS. (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bavnebakken 86, 9530 Støvring (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bonnesensgade 7, 2. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 tilføjes Kontaktoplysninger: steffen_su@hotmail.com (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2019-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2019-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bonnesensgade 7, 2. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-03-14 tilføjes Direktion: Steffen Tram Mortensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. Samt at yde konsulentbistand og rådgivning samt hermed beslægtet virksomhed inden for ingeniørbranchen. (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-14 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2019-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-14 tilføjes Legale ejere: Steffen Tram Mortensen (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-14 tilføjes Navne: Digital Manufacturing IVS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Reelle ejere: Steffen Tram Mortensen (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-14 tilføjes Stiftere: Steffen Tram Mortensen (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-14 tilføjes Vedtægter: 2019-03-14 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-18)