Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Matthæus Jens Hansen | 25.03.2022 | 11.01.2024 | direktør |
Thomas Schøn | 05.03.2019 | 25.03.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marttin Leonhard Stuart Nielsen | 01.12.2022 | 11.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Claus Pedersen | 21.04.2020 | 11.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kathrine Hendriksen | 21.04.2020 | 11.01.2024 | formand |
Pia Helwig Johansen | 05.03.2019 | 11.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Matthæus Jens Hansen | 05.03.2019 | 11.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Karl Peter Andersen | 05.03.2019 | 11.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Schøn | 05.03.2019 | 25.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Eldrup | 05.03.2019 | 21.04.2020 | formand |
Kathrine Hendriksen | 05.03.2019 | 20.04.2020 | bestyrelsesmedlem |