Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 12, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Direktion: Oline Ryberg Stærke (direktør) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-14 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Legale ejere: Stærke ApS, Klingenbrunn Holding IVS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Navne: Stærkling Consulting IVS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Reelle ejere: Oline Ryberg Stærke, Natasha Ørregaard Klingenbrunn (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Stiftere: Oline Ryberg Stærke, Natasha Ørregaard Klingenbrunn (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 tilføjes Legale ejere: Klingenbrunn Holding IVS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Legale ejere: Stærke ApS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 12, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Direktion: Oline Ryberg Stærke (direktør) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Formål: Stærkling Consulting IVS er en software konsulent virksomhed, hvis formål er at give virksomheder adgang til skræddersyede softwareløsninger, der effektiviserer deres processer, og gør dem mere konkurrencedygtige. (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-14 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 20,00 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Navne: Stærkling Consulting IVS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Reelle ejere: Oline Ryberg Stærke, Natasha Ørregaard Klingenbrunn (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Stiftere: Oline Ryberg Stærke, Natasha Ørregaard Klingenbrunn (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af de to direktører. (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Vedtægter: 2019-03-17 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-01)