Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel |
Den 2024-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-11-01 fjernes Direktion: Saleh Hamdan (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-07 tilføjes Navne: Yanara lounge ApS (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-06 fjernes Navne: Yanara lounge IVS (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-07 tilføjes Vedtægter: 2021-10-07 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 32, 4600 Køge (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-04 tilføjes Direktion: Saleh Hamdan (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2019-03-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive cafe, samt hermed beslægtet aktivitet (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-04 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-04 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-04 tilføjes Legale ejere: Saleh Hamdan (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-04 tilføjes Navne: Yanara lounge IVS (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Reelle ejere: Saleh Hamdan (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-04 tilføjes Stiftere: Saleh Hamdan (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2019-03-04 tilføjes Vedtægter: 2019-03-04 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-05)