Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongefolden 27, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-03-31 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-15 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 fjernes Navne: Morgenlevering IVS (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 fjernes Reelle ejere: Nikolaj Højberg Stald, Rasmus Hvid Stald (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 fjernes Stiftere: Nikolaj Højberg Stald (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-13 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Højberg Stald (formand) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-13 fjernes Direktion: Nikolaj Højberg Stald (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-03 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Hvid Stald (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongefolden 27, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Højberg Stald (formand) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-03-15 tilføjes Direktion: Nikolaj Højberg Stald (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og levering af varer og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-03-31 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-15 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Navne: Morgenlevering IVS (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Højberg Stald (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Stiftere: Nikolaj Højberg Stald (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-03-15 tilføjes Vedtægter: 2019-03-15 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-13)