Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Direktion | ||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NYX SYSTEMS ApS. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 2.020.000,00 (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2021-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2021-03-23 tilføjes Vedtægter: 2021-03-23 (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2020-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.520.000,00 (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2020-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2020-09-28 tilføjes Vedtægter: 2020-09-28 (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: Tukan ApS (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-01 fjernes Legale ejere: August 17 ApS (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Daniel Lerup (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-30 fjernes Reelle ejere: Daniel Lerup (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Vedtægter: 2020-06-25 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2019-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 640.000,00 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-11-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-11-25 tilføjes Vedtægter: 2019-11-25 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 440.000,00 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-05-31 tilføjes Vedtægter: 2019-05-31 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-25 tilføjes Direktion: Daniel Lerup (direktør) (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000,00 (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-04-25 tilføjes Vedtægter: 2019-04-25 (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-03-19 tilføjes Direktion: Jonatan Nørgaard Borges (direktør) (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-19 tilføjes Legale ejere: August 17 ApS, Wburg Invest ApS (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2019-03-19 tilføjes Reelle ejere: Daniel Lerup (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2019-03-15 tilføjes Reelle ejere: Jonatan Nørgaard Borges (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lipkesgade 5, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-19 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Navne: Shcarole Invest ApS (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Stiftere: Wburg Invest ApS, August 17 ApS (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-03-15 tilføjes Vedtægter: 2019-03-15 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-15)