Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-06-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gærdesangervej 4, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Direktion: Lars Trampedach (direktør) (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål køb, investering og udvikling af ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-14 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Legale ejere: TRAMPEDACH HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Navne: Trampedach Ejendomme ApS (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Reelle ejere: Lars Trampedach (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2019-03-14 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2019-03-14 tilføjes Stiftere: TRAMPEDACH HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Vedtægter: 2019-03-14 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-14)