Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Hvidhvask | ||||
Vedtægter | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2021-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Solvænget 19, 9440 Aabybro (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Direktion: Kenneth Andersen-Norre (direktør) (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-02-28 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-18 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Hjemmeside: norrerekruttering.dk (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Kontaktoplysninger: andersennorre@gmail.com (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Navne: Selskab af 25.11.2020 ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Omlægningsperiode start: 2020-03-01 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Reelle ejere: Kenneth Andersen-Norre (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Stiftere: Kenneth Andersen-Norre (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-05-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-03-31 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-03-30 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-11-25 tilføjes Navne: Selskab af 25.11.2020 ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2020-11-24 fjernes Navne: Norre Rekruttering ApS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-25 tilføjes Vedtægter: 2020-11-25 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2020-09-02 tilføjes Navne: Norre Rekruttering ApS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-09-01 fjernes Navne: Norre Rekruttering aps (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-02 tilføjes Vedtægter: 2020-09-02 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2020-03-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-03-01 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2020-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2020-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2020-02-29 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-02-29 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-18 tilføjes Direktion: Kenneth Andersen-Norre (direktør) (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-03-18 tilføjes Kontaktoplysninger: andersennorre@gmail.com (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvænget 19, 9440 Aabybro (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-03-13 tilføjes Formål: vikar og rekruttering (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-02-28 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-18 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-03-13 tilføjes Hjemmeside: norrerekruttering.dk (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-03-13 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-03-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-03-13 tilføjes Navne: Norre Rekruttering aps (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-03-13 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Andersen-Norre (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-03-13 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-03-13 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-03-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-03-13 tilføjes Stiftere: Kenneth Andersen-Norre (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-03-13 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-03-13 tilføjes Vedtægter: 2019-03-13 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-22)