Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2019-03-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Jyske Ejendomsselskab ApS. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 41, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-12 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-18 fjernes Legale ejere: Faner Tawfik (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-18 fjernes Navne: Evan Holding ApS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-18 fjernes Reelle ejere: Faner Tawfik (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-18 fjernes Stiftere: Evan Jalil Iskander (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-09-18 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 Statstidende Dekret
Den 2020-11-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-08 fjernes Direktion: Faner Tawfik (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 41, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Cortinavej 14, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cortinavej 14, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongefolden 10, 3. tv., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-11-25 tilføjes Direktion: Faner Tawfik (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-11-25 fjernes Direktion: Evan Jalil Iskander (direktør) (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-11-25 tilføjes Legale ejere: Faner Tawfik (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-11-25 fjernes Legale ejere: Evan Jalil Iskander (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-11-25 tilføjes Reelle ejere: Faner Tawfik (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-11-25 fjernes Reelle ejere: Evan Jalil Iskander (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongefolden 10, 3. tv., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-03-12 tilføjes Direktion: Evan Jalil Iskander (direktør) (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-12 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-03-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-03-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-03-12 tilføjes Legale ejere: Evan Jalil Iskander (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-03-12 tilføjes Navne: Evan Holding ApS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-03-12 tilføjes Reelle ejere: Evan Jalil Iskander (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-03-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-03-12 tilføjes Stiftere: Evan Jalil Iskander (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-03-12 tilføjes Vedtægter: 2019-03-12 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-08)