Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Kapital | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | xbrl | Revisor | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 tilføjes Bestyrelse: Jakob Venø Schougaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 2.150.000,00 (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-20 tilføjes Vedtægter: 2024-05-20 (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-01 tilføjes Legale ejere: JM Holding Slagelse ApS, KONGEEGEN A/S (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-05-01 fjernes Legale ejere: Roholte ApS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-05-01 fjernes Bestyrelse: Jeppe Graa Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-05-01 fjernes Reelle ejere: Jeppe Graa Rasmussen (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-30 fjernes Legale ejere: KONGEEGEN A/S, JM Holding Slagelse ApS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-03-12 fjernes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-02-08 tilføjes Bestyrelse: Jan Marcher (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 fjernes Bestyrelse: Steen Marcher (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Direktion: Jan Marcher (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 fjernes Direktion: Steen Marcher (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-10 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2023-02-10 fjernes Revisor: DSH-REVISION ApS (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: JM Holding Slagelse ApS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: SHOWTECH ApS (offentliggjort 2024-05-09)
Den 2022-07-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-20 tilføjes Bestyrelse: Steen Marcher (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2021-12-10 fjernes Bestyrelse: Jan Marcher (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-20 tilføjes Direktion: Steen Marcher (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2021-12-10 fjernes Direktion: Jan Marcher (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongstedvej 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr.Ringgade 20, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-12 tilføjes Revisor: DSH-REVISION ApS (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2020-09-12 fjernes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-05 tilføjes Bestyrelse: Jan Marcher (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2020-02-18 tilføjes Vedtægter: 2020-02-18 (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2019-05-20 tilføjes Navne: PH11 Drift ApS (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-19 fjernes Navne: P11 Drift ApS (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-20 tilføjes Vedtægter: 2019-05-20 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-04-16 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Graa Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2019-04-16 tilføjes Legale ejere: SHOWTECH ApS, KONGEEGEN A/S, Roholte ApS (offentliggjort 2024-05-09)
Den 2019-04-15 fjernes Legale ejere: Roholte ApS, SHOWTECH ApS (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-16 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Graa Rasmussen, Jan Marcher, Ib Henrik Rønje (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2019-04-15 fjernes Reelle ejere: Jeppe Graa Rasmussen, Jan Marcher (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr.Ringgade 20, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2019-03-13 tilføjes Direktion: Jan Marcher (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2019-03-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er eventudlejning. (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-13 (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-13 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2019-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2019-03-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-13 tilføjes Legale ejere: Roholte ApS, SHOWTECH ApS (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-03-13 tilføjes Navne: P11 Drift ApS (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-03-13 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Graa Rasmussen, Jan Marcher (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-03-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-13 tilføjes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2019-03-13 tilføjes Stiftere: SHOWTECH ApS, Roholte ApS (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-13 tilføjes Vedtægter: 2019-03-13 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-13)