Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Legale ejere: KVJ GROUP ApS, Lars Mogensen, LYBÆX INVEST ApS, VJ GROUP ApS (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2022-02-23 fjernes Legale ejere: Lars Mogensen, LYBÆX INVEST ApS (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Reelle ejere: Kim Vorre Jørgensen, Allan Bisgaard Jørgensen, Martin Lybæk Sieg, Lars Mogensen (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2022-02-23 fjernes Reelle ejere: Martin Lybæk Sieg, Lars Mogensen (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Vedtægter: 2022-02-24 (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2022-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langvadhøj 26, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bronzehøj 31, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-11-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bronzehøj 31, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2019-03-06 tilføjes Direktion: Lars Mogensen (direktør) (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og udlejning af ejendomme samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-06 (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2019-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2019-03-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Legale ejere: Lars Mogensen, LYBÆX INVEST ApS (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2019-03-06 tilføjes Navne: Murermesterens Ejendomsselskab ApS (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Reelle ejere: Martin Lybæk Sieg, Lars Mogensen (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2019-03-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Stiftere: Lars Mogensen, LYBÆX INVEST ApS (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Vedtægter: 2019-03-06 (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2019-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-13)