Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Direktion | Navne | Vedtægter | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-17 tilføjes Legale ejere: Anpartsselskabet af 26-01-2021, Tommi Henriksen (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-17 fjernes Legale ejere: Steffen Melin Henriksen (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-17 fjernes Reelle ejere: Steffen Melin Henriksen, Jakob Melin Henriksen, Peter Kroer Henriksen, Kris Frandsen, Nanna Melin Henriksen (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korupskovvej 15, 8560 Kolind (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Korupskovvej 15, 8560 Kolind (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korupskovvej 15, 8560 Kolind (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 9, 8500 Grenaa (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-25 tilføjes Binavne: Anpartsselskabet af 11. marts 2019 (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-24 tilføjes Direktion: Nanna Melin Henriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-24 fjernes Direktion: Jakob Melin Henriksen (direktør) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-24 tilføjes Legale ejere: Steffen Melin Henriksen, Jakob Melin Henriksen, Peter Kroer Henriksen, Kris Frandsen, Nanna Melin Henriksen (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-06-23 fjernes Legale ejere: Jakob Melin Henriksen, Steffen Melin Henriksen (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-24 tilføjes Navne: MH Ejendomsinvest ApS (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-23 fjernes Navne: Anpartsselskabet af 11. marts 2019 (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-24 tilføjes Reelle ejere: Jakob Melin Henriksen, Peter Kroer Henriksen, Kris Frandsen, Nanna Melin Henriksen (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-06-23 fjernes Reelle ejere: Jakob Melin Henriksen (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-24 tilføjes Vedtægter: 2020-06-24 (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 9, 8500 Grenaa (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-03-10 tilføjes Direktion: Jakob Melin Henriksen (direktør) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage udlejning af fast ejendom, herunder køb og salg og anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-10 (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-10 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-10 tilføjes Legale ejere: Jakob Melin Henriksen, Steffen Melin Henriksen (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-03-10 tilføjes Navne: Anpartsselskabet af 11. marts 2019 (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-03-10 tilføjes Reelle ejere: Jakob Melin Henriksen, Steffen Melin Henriksen (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-03-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-10 tilføjes Stiftere: Steffen Melin Henriksen (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-10 tilføjes Vedtægter: 2019-03-10 (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-13)