Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2021-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kollegiebakken 9, st. 3108., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-06 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-16 fjernes Kontaktoplysninger: wd@luitel.dk (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-16 fjernes Legale ejere: William Dvinge (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-16 fjernes Navne: WD IVS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-16 fjernes Reelle ejere: William Dvinge (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-16 fjernes Stiftere: William Dvinge (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-26 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 Statstidende Dekret
Den 2020-11-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-09 fjernes Direktion: William Dvinge (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2019-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollegiebakken 9, st. 3108., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-03-06 tilføjes Direktion: William Dvinge (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2019-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-06 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-03-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-03-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-03-06 tilføjes Kontaktoplysninger: wd@luitel.dk (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-03-06 tilføjes Legale ejere: William Dvinge (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-03-06 tilføjes Navne: WD IVS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-03-06 tilføjes Reelle ejere: William Dvinge (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-03-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-03-06 tilføjes Stiftere: William Dvinge (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-03-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2019-03-06 tilføjes Vedtægter: 2019-03-06 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-09)