Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerdalsgade 16, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-11 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-16 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-16 fjernes Legale ejere: Oluf Greve Scheutz Kure (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-16 fjernes Navne: Kbh Foodbox IVS (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-16 fjernes Reelle ejere: Oluf Greve Scheutz Kure (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-16 fjernes Stiftere: Oluf Greve Scheutz Kure (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-10-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-21 Statstidende Dekret
Den 2021-03-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-14 fjernes Direktion: Oluf Greve Scheutz Kure (direktør) (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2019-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerdalsgade 16, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2019-03-11 tilføjes Direktion: Oluf Greve Scheutz Kure (direktør) (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2019-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive en madvogn samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2019-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2019-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-11 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2019-03-11 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2019-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2019-03-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2019-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2019-03-11 tilføjes Legale ejere: Oluf Greve Scheutz Kure (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2019-03-11 tilføjes Navne: Kbh Foodbox IVS (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2019-03-11 tilføjes Reelle ejere: Oluf Greve Scheutz Kure (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2019-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2019-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2019-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2019-03-11 tilføjes Stiftere: Oluf Greve Scheutz Kure (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2019-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2019-03-11 tilføjes Vedtægter: 2019-03-11 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2019-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2019-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-14)