Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 174, 3. 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-13 fjernes Direktion: Andrew Thomas Wayne Lovett-Barron (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-11 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-13 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-13 fjernes Legale ejere: Andrew Thomas Wayne Lovett-Barron (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-13 fjernes Navne: Stupid Systems ApS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-13 fjernes Reelle ejere: Andrew Thomas Wayne Lovett-Barron (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-13 fjernes Stiftere: Andrew Thomas Wayne Lovett-Barron (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 174, 3. 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollændervej 13, 4. tv., 1855 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2021-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2021-09-25 tilføjes Navne: Stupid Systems ApS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2021-09-24 fjernes Navne: Stupid Systems IVS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-25 tilføjes Vedtægter: 2021-09-25 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2021-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2021-09-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollændervej 13, 4. tv., 1855 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-03-11 tilføjes Direktion: Andrew Thomas Wayne Lovett-Barron (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2019-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med software udvikling, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2019-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2019-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-11 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2019-03-11 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2019-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2019-03-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2019-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2019-03-11 tilføjes Legale ejere: Andrew Thomas Wayne Lovett-Barron (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2019-03-11 tilføjes Navne: Stupid Systems IVS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2019-03-11 tilføjes Reelle ejere: Andrew Thomas Wayne Lovett-Barron (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2019-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2019-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2019-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2019-03-11 tilføjes Stiftere: Andrew Thomas Wayne Lovett-Barron (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2019-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2019-03-11 tilføjes Vedtægter: 2019-03-11 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2019-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2019-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-13)