Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2023-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Asmussens Alle 4, 4. th., 1808 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 fjernes Direktion: Jesper Minor (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-11 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 fjernes Kontaktoplysninger: jm@minorchangegroup.com (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 fjernes Legale ejere: Good Vibes Acoustic ApS (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 fjernes Navne: KBV-2 Holding ApS (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 fjernes Reelle ejere: Jesper Minor (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 fjernes Stiftere: Darren Josef Swartzenberg Black (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2019-03-13 sletter virksomheden Ejerskaber: JN Plank ApS. (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-03 sletter virksomheden Ejerskaber: TYST ApS. (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asmussens Alle 4, 4. th., 1808 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2022-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Randkløve Alle 142, 2. tv., 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-12 tilføjes Kontaktoplysninger: jm@minorchangegroup.com (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2022-11-03 tilføjes Direktion: Jesper Minor (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2022-11-03 fjernes Direktion: Kurt Braarup Vestergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-11-03 tilføjes Legale ejere: Good Vibes Acoustic ApS (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2022-11-03 fjernes Legale ejere: Kurt Braarup Vestergaard (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-11-03 tilføjes Reelle ejere: Jesper Minor (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2022-11-03 fjernes Reelle ejere: Kurt Braarup Vestergaard (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-07-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randkløve Alle 142, 2. tv., 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bronzealdervej 130, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Direktion: Kurt Braarup Vestergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-01-04 fjernes Direktion: Darren Josef Swartzenberg Black (direktør) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Navne: KBV-2 Holding ApS (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2022-01-03 fjernes Navne: Swartzenberg Holding ApS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Vedtægter: 2022-01-04 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2022-01-03 tilføjes Legale ejere: Kurt Braarup Vestergaard (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-01-03 fjernes Legale ejere: Darren Josef Swartzenberg Black (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Reelle ejere: Kurt Braarup Vestergaard (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-01-03 fjernes Reelle ejere: Darren Josef Swartzenberg Black (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bronzealdervej 130, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2019-03-11 tilføjes Direktion: Darren Josef Swartzenberg Black (direktør) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2019-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-11 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Legale ejere: Darren Josef Swartzenberg Black (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2019-03-11 tilføjes Navne: Swartzenberg Holding ApS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2019-03-11 tilføjes Reelle ejere: Darren Josef Swartzenberg Black (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2019-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Stiftere: Darren Josef Swartzenberg Black (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Vedtægter: 2019-03-11 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2019-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-26)