Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Kapital | Virksomhedsform | Hvidhvask | ||||
Formål | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastrupkrogen 38, 4., 2770 Kastrup (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Direktion: Ebbe Poulsen (direktør) (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 fjernes Direktion: Martin Christian Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2019-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: The Durum ApS. (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2024-02-29 tilføjes Legale ejere: E.P. Holding ApS (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-29 fjernes Legale ejere: Martin Christian Nielsen (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-28 fjernes Legale ejere: E.P. Holding ApS (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-29 tilføjes Reelle ejere: Ebbe Poulsen (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-29 fjernes Reelle ejere: Martin Christian Nielsen (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-28 fjernes Reelle ejere: Ebbe Poulsen (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Leragervej 8, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-08 tilføjes Binavne: NETVÆRK.NETWORK ApS, NETVÆRK.DK ApS, NETVÆRK ApS, NETVAERK.NETWORK ApS, NETVAERK.DK ApS (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-10-30 tilføjes Navne: NETVAERK ApS (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-10-29 fjernes Navne: Netværk ApS (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-10-07 tilføjes Navne: Netværk ApS (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-10-06 fjernes Navne: Netværk IVS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-30 tilføjes Vedtægter: 2021-10-30 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-07 tilføjes Vedtægter: 2021-10-07 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-15 tilføjes Legale ejere: E.P. Holding ApS (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2021-10-14 fjernes Legale ejere: E.P. Holding ApS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-07 tilføjes Legale ejere: E.P. Holding ApS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-15 tilføjes Reelle ejere: Ebbe Poulsen, Martin Christian Nielsen (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2021-10-14 fjernes Reelle ejere: Martin Christian Nielsen (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Leragervej 8, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2020-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 5, 2750 Ballerup (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-03 tilføjes Direktion: Martin Christian Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2020-08-03 fjernes Direktion: Fatih Sarac (direktør) (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor kursus og netværk samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-03 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-03 tilføjes Legale ejere: Martin Christian Nielsen (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2020-08-03 fjernes Legale ejere: Fatih Sarac (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-03 tilføjes Navne: Netværk IVS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2020-08-02 fjernes Navne: Sarac Holding IVS (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-03 tilføjes Reelle ejere: Martin Christian Nielsen (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2020-08-03 fjernes Reelle ejere: Fatih Sarac (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-03 tilføjes Vedtægter: 2020-08-03 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2019-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 5, 2750 Ballerup (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-03-01 tilføjes Direktion: Fatih Sarac (direktør) (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Holding og investeringsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Fatih Sarac (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-03-01 tilføjes Navne: Sarac Holding IVS (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-03-01 tilføjes Reelle ejere: Fatih Sarac (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-01 tilføjes Stiftere: Fatih Sarac (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-01 tilføjes Vedtægter: 2019-03-01 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-11)