Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedeagervej 17, 8882 Fårvang (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-10 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-14 fjernes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-14 fjernes Legale ejere: Unisela Holding IVS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-14 fjernes Navne: Unisela Furniture IVS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-14 fjernes Reelle ejere: Svend Ulrik Andersen (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-14 fjernes Stiftere: Unisela Holding IVS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 fjernes Direktion: Svend Ulrik Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2019-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedeagervej 17, 8882 Fårvang (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-03-10 tilføjes Direktion: Svend Ulrik Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2019-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-10 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-03-10 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-03-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-03-10 tilføjes Legale ejere: Unisela Holding IVS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-03-10 tilføjes Navne: Unisela Furniture IVS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-03-10 tilføjes Reelle ejere: Svend Ulrik Andersen (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-03-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-03-10 tilføjes Stiftere: Unisela Holding IVS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2019-03-10 tilføjes Vedtægter: 2019-03-10 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-07)