Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarksvej 70, 2300 København S (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Uplandsgade 56, 2., 2300 København S (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uplandsgade 56, 2., 2300 København S (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2019-03-08 tilføjes Bestyrelse: Ida Lindberg Rasmussen (næstformand) (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Direktion: Martin Atto Dahlerup (direktør) (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at drive arkitektvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-08 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Legale ejere: OVER BYEN ARKITEKTER ApS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Navne: Over Byen Projekt ApS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Reelle ejere: Ida Lindberg Rasmussen, Esben Thorlacius, Christian Lund (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Stiftere: OVER BYEN ARKITEKTER ApS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af hele bestyrelsen. (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Vedtægter: 2019-03-08 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-08)