Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-06-19 sletter virksomheden Ejerskaber: ToBeWanderlust ApS. (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2023-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Haslegårdsvej 8, 1., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-06 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-07 fjernes Legale ejere: Mai Holm Steenkjær (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-07 fjernes Navne: Mai Steenkjær ApS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-07 fjernes Reelle ejere: Mai Holm Steenkjær (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-07 fjernes Stiftere: Mai Holm Steenkjær (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-07)
Den 2023-01-05 Statstidende Dekret
Den 2022-09-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-01-07)
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-07)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haslegårdsvej 8, 1., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Læssøegade 26, 1., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-03-17 fjernes Direktion: Mai Holm Steenkjær (direktør) (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssøegade 26, 1., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2021-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbygade 15, st., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2020-08-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2020-08-18 tilføjes Navne: Mai Steenkjær ApS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2020-08-17 fjernes Navne: Mai Steenkjær IVS (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-18 tilføjes Vedtægter: 2020-08-18 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2020-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2020-08-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-07-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbygade 15, st., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2019-03-06 tilføjes Direktion: Mai Holm Steenkjær (direktør) (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2019-03-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-06 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-03-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Legale ejere: Mai Holm Steenkjær (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Navne: Mai Steenkjær IVS (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-03-06 tilføjes Reelle ejere: Mai Holm Steenkjær (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Stiftere: Mai Holm Steenkjær (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-03-06 tilføjes Vedtægter: 2019-03-06 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)