Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Renatas Norvaisas | 08.03.2019 | |
Tomas Mozura | 08.03.2019 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Andrius Cerneckas | 18.04.2019 | 30.08.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Tomas Mozura | 08.03.2019 | 18.04.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Renatas Norvaisas | 08.03.2019 | 18.04.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SaxoLift ApS (CVR 43552767) | NORMAL | 01.01.2024 | 100,00% | 100,00 % |