Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-21 tilføjes Bibranche: Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-21 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-20 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vrejlev Klostervej 315, 9830 Tårs (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vrejlev Klostervej 315, 9830 Tårs (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vrejlev Klostervej 315, 9830 Tårs (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2019-03-08 tilføjes Direktion: Jens Jørgen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for landbrugssektoren, specielt med udvikling og salg af mineraltilskud til produktionsdyr og kæledyr, samt tilsvarende inden for humanernæring at udvikle og sælge kosttilskud, specielt mineraltilskud til mennesker. (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-08 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Legale ejere: Jens Jørgen Pedersen (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Navne: Dantrace-Danfeed 2019 ApS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Reelle ejere: Jens Jørgen Pedersen (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Stiftere: Jens Jørgen Pedersen (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Vedtægter: 2019-03-08 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-08)