Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gisselfeld Alle 15, 2820 Gentofte (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-07 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Legale ejere: Marius Kristian Vidkjær (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Navne: KEMB Holding ApS (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Reelle ejere: Marius Kristian Vidkjær (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Stiftere: Marius Kristian Vidkjær (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2021-09-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2021-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-25 fjernes Direktion: Marius Kristian Vidkjær (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gisselfeld Alle 15, 2820 Gentofte (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2019-03-07 tilføjes Direktion: Marius Kristian Vidkjær (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2019-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2019-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2019-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-07 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2019-03-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2019-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2019-03-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2019-03-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2019-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2019-03-07 tilføjes Legale ejere: Marius Kristian Vidkjær (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2019-03-07 tilføjes Navne: KEMB Holding ApS (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2019-03-07 tilføjes Reelle ejere: Marius Kristian Vidkjær (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2019-03-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2019-03-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2019-03-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2019-03-07 tilføjes Stiftere: Marius Kristian Vidkjær (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2019-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2019-03-07 tilføjes Vedtægter: 2019-03-07 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2019-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2019-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)