Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Formål | Navne | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som komplementar samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Navne: Komplementar S&P Jylland ApS (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-07 fjernes Navne: PS Advice ApS (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 tilføjes Vedtægter: 2023-03-08 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-08 fjernes Bestyrelse: Camilla Urth Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2019-03-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PS Advice II I/S. (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2021-10-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: S&P Pensionsmægler Jylland K/S. (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2020-03-16 tilføjes Bestyrelse: Peter Dalsgaard (formand) (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2020-03-16 fjernes Bestyrelse: Søren Gammelby (formand) (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-16 tilføjes Vedtægter: 2020-03-16 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2019-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve forsikringsmæglervirksomhed herunder pensionsrådgivning og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2019-09-18 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Rævskær Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-09-18 fjernes Bestyrelse: Per Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-18 tilføjes Vedtægter: 2019-09-18 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asmild Mark 54, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 tilføjes Bestyrelse: Per Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-01-09 tilføjes Direktion: Per Sørensen (direktør) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-09 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 tilføjes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 tilføjes Legale ejere: PS Holdingselskab ApS (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 tilføjes Navne: PS Advice ApS (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2019-01-09 tilføjes Reelle ejere: Per Sørensen (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 tilføjes Stiftere: PS Holdingselskab ApS (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-01-09 tilføjes Vedtægter: 2019-02-20 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-06)