Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 43, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Bestyrelse: Sindy Malene Schrøder (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Direktion: Sindy Malene Schrøder (direktør) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-06 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Legale ejere: Lasse Pedersen, Sindy Malene Schrøder, Hans Jørgen Pedersen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Navne: Copenhagen Outdoor Centre ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Reelle ejere: Lasse Pedersen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Stiftere: Sindy Malene Schrøder, Lasse Pedersen, Hans Jørgen Pedersen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 43, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 43, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2021-10-06 tilføjes Navne: Copenhagen Outdoor Centre ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2021-10-05 fjernes Navne: Copenhagen Outdoor Centre IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Vedtægter: 2021-10-06 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2021-10-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 43, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2019-03-06 tilføjes Bestyrelse: Sindy Malene Schrøder (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Direktion: Sindy Malene Schrøder (direktør) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-06 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2019-03-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Legale ejere: Lasse Pedersen, Sindy Malene Schrøder, Hans Jørgen Pedersen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Navne: Copenhagen Outdoor Centre IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2019-03-06 tilføjes Reelle ejere: Lasse Pedersen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Stiftere: Sindy Malene Schrøder, Lasse Pedersen, Hans Jørgen Pedersen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Vedtægter: 2019-03-06 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2019-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2019-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-13)