Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-02-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Alfa Byg ApS. (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-03-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Alfa Entreprise ApS. (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2021-01-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nolex Byg ApS. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2023-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Marius Jensens Vej 7, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-22 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-22 fjernes Legale ejere: Aleksandar Dragovic, Mimica Dragovikj (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-22 fjernes Navne: Alfa Partners ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-22 fjernes Reelle ejere: Mimica Dragovikj, Aleksandar Dragovic (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-22 fjernes Stiftere: Mimica Dragovikj, Alfa AZ Holding IVS, Aleksandar Dragovic (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-08)
Den 2022-10-07 Statstidende Dekret
Den 2022-09-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-08)
Den 2022-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-08)
Den 2022-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-19 fjernes Direktion: Mimica Dragovikj (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-07-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-07-27 tilføjes Navne: Alfa Partners ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-07-26 fjernes Navne: Alfa Partners IVS (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-07-27 tilføjes Vedtægter: 2020-07-27 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-07-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-07-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-09 tilføjes Direktion: Mimica Dragovikj (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-12-09 fjernes Direktion: Igor Bozhinovski (direktør) (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 tilføjes Reelle ejere: Aleksandar Dragovic (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-12-09 fjernes Reelle ejere: Igor Bozhinovski (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-08 fjernes Reelle ejere: Aleksandar Dragovic (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Legale ejere: Alfa AZ Holding IVS (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-04-09 fjernes Direktion: Aleksandar Dragovic (direktør) (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marius Jensens Vej 7, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-02-22 tilføjes Direktion: Aleksandar Dragovic (direktør) (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-02-22 tilføjes Formål: Iværksætterselskabets formål er besidde kapitalandele i andre selskaber samt foretage investeringer efter direktionens nærmere bestemmelser herom. (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-22 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-02-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2019-02-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-02-22 tilføjes Legale ejere: Alfa AZ Holding IVS, Aleksandar Dragovic, Mimica Dragovikj (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-02-22 tilføjes Navne: Alfa Partners IVS (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2019-02-22 tilføjes Reelle ejere: Aleksandar Dragovic, Igor Bozhinovski, Mimica Dragovikj (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-02-22 tilføjes Stiftere: Mimica Dragovikj, Alfa AZ Holding IVS, Aleksandar Dragovic (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-02-22 tilføjes Vedtægter: 2019-02-22 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2019-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2019-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)