Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Dekret | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Formål | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nysøvænget 9, 4690 Haslev (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-26 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-26 fjernes Kontaktoplysninger: hamderbuchmann@gmail.com (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-26 fjernes Navne: MB EXPRESS IVS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-26 fjernes Stiftere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 Statstidende Dekret
Den 2021-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-08-18 fjernes Direktion: Mikkel Buchmann (direktør) (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-08-18 fjernes Legale ejere: Mikkel Buchmann (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-08-18 fjernes Reelle ejere: Mikkel Buchmann (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-03-31 tilføjes Navne: MB EXPRESS IVS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2020-03-30 fjernes Navne: MM EXPRESS IVS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-31 tilføjes Vedtægter: 2020-03-31 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2020-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nysøvænget 9, 4690 Haslev (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2020-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 1256 København K (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Kontaktoplysninger: hamderbuchmann@gmail.com (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2020-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 1256 København K (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lottrups Gård 9, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Direktion: Mikkel Buchmann (direktør) (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-02-20 fjernes Direktion: Maria Kjær Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-06 tilføjes Direktion: Maria Kjær Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med kurerkørsel og transport samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2020-02-20 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2020-02-19 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-20 tilføjes Legale ejere: Mikkel Buchmann (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-02-20 fjernes Legale ejere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Navne: MM EXPRESS IVS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-02-19 fjernes Navne: ASD 215 IVS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Buchmann (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-02-20 fjernes Reelle ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Vedtægter: 2020-02-20 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-12-24 fjernes Direktion: Johnny Hast Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-03-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2019-03-22 tilføjes Reelle ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-03-22 fjernes Reelle ejere: Lia Salehar (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-01 tilføjes Reelle ejere: Lia Salehar (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lottrups Gård 9, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-03-01 tilføjes Direktion: Johnny Hast Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2019-03-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-03-01 tilføjes Navne: ASD 215 IVS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2019-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2019-03-01 tilføjes Stiftere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2019-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2019-03-01 tilføjes Vedtægter: 2019-03-01 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-17)