Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Dekret | Direktion | Formål | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-11-05 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-11-05 fjernes Legale ejere: Adeel Ahmed (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-11-05 fjernes Navne: AT Køb & Salg IVS (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-11-05 fjernes Reelle ejere: Adeel Ahmed (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-11-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-11-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-11-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-11-05 fjernes Stiftere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-11-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-21 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-16 Statstidende Dekret
Den 2020-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 37, 2670 Greve (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-11 fjernes Direktion: Adeel Ahmed (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 37, 2670 Greve (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 37, 2670 Greve (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-29 tilføjes Direktion: Adeel Ahmed (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-04-29 fjernes Direktion: Syed Sadagat Shah (direktør) (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-29 tilføjes Legale ejere: Adeel Ahmed (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-04-29 fjernes Legale ejere: Syed Sadagat Shah (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-29 tilføjes Reelle ejere: Adeel Ahmed (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-04-29 fjernes Reelle ejere: Syed Sadagat Shah (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 37, 2670 Greve (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lottrups Gård 9, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af biler samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-02-06 tilføjes Direktion: Syed Sadagat Shah (direktør) (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-02-06 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-02-05 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-06 tilføjes Legale ejere: Syed Sadagat Shah (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-02-06 fjernes Legale ejere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-06 tilføjes Navne: AT Køb & Salg IVS (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-02-05 fjernes Navne: ASD 211 IVS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-06 tilføjes Reelle ejere: Syed Sadagat Shah (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-02-06 fjernes Reelle ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-06 tilføjes Vedtægter: 2020-02-06 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-12-24 fjernes Direktion: Johnny Hast Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-03-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-03-22 tilføjes Reelle ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-03-22 fjernes Reelle ejere: Lia Salehar (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-01 tilføjes Reelle ejere: Lia Salehar (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lottrups Gård 9, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Direktion: Johnny Hast Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Navne: ASD 211 IVS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Stiftere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-03-01 tilføjes Vedtægter: 2019-03-01 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-11)