Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Løjenkærvej 16, 8300 Odder (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-06 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-06 fjernes Legale ejere: Dirk Möhring (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-06 fjernes Navne: Tysk murermester Möhring IVS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-06 fjernes Reelle ejere: Dirk Möhring (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-06 fjernes Stiftere: Dirk Möhring (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-04-23 Statstidende Dekret
Den 2022-03-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Direktion: Dirk Möhring (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løjenkærvej 16, 8300 Odder (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2019-03-01 tilføjes Direktion: Dirk Möhring (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2019-03-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med murerforretning samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2019-03-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Dirk Möhring (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2019-03-01 tilføjes Navne: Tysk murermester Möhring IVS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2019-03-01 tilføjes Reelle ejere: Dirk Möhring (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2019-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2019-03-01 tilføjes Stiftere: Dirk Möhring (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2019-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2019-03-01 tilføjes Vedtægter: 2019-03-01 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)