Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | xbrl | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skrænten 16, 1. tv., 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-31 fjernes Bibranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-05 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-31 fjernes Kontaktoplysninger: mikkel@scheer.dk (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-31 fjernes Legale ejere: Mikkel Scheer (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-31 fjernes Navne: Gentofte Service IVS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-31 fjernes Reelle ejere: Mikkel Scheer (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-31 fjernes Stiftere: Mikkel Scheer (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-31 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2021-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2021-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-05)
Den 2021-12-04 Statstidende Dekret
Den 2021-09-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-05)
Den 2021-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-05)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-20 fjernes Direktion: Tanja Gøttsche Wegener (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2021-04-09 tilføjes Vedtægter: 2021-04-09 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2021-03-26 tilføjes Bibranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2021-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje, besidde og investere i kapitalandele i andre kapitalselskaber (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2021-03-25 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-26 tilføjes Vedtægter: 2021-03-26 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2020-10-05 tilføjes Direktion: Tanja Gøttsche Wegener (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-10-05 fjernes Direktion: Mikkel Scheer (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skrænten 16, 1. tv., 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellegårdsvej 43, 1. tv., 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2019-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellegårdsvej 43, 1. tv., 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2019-03-05 tilføjes Direktion: Mikkel Scheer (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er anlægs- og kloakarbejde og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2019-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-05 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-03-05 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2019-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-03-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-03-05 tilføjes Kontaktoplysninger: mikkel@scheer.dk (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-03-05 tilføjes Legale ejere: Mikkel Scheer (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-03-05 tilføjes Navne: Gentofte Service IVS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-03-05 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Scheer (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-03-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-03-05 tilføjes Stiftere: Mikkel Scheer (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2019-03-05 tilføjes Vedtægter: 2019-03-05 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2019-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)