Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Binavne | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Direktion | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 tilføjes Bibranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-04-03 tilføjes Binavne: Louise Mia Photography ApS (offentliggjort 2022-04-03)
Den 2022-04-01 tilføjes Legale ejere: Full Holding ApS (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-01 fjernes Legale ejere: Kamma Invest Holding ApS (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-01 tilføjes Vedtægter: 2022-04-01 (offentliggjort 2022-04-03)
Den 2022-04-01 fjernes Direktion: Martin Repholtz Stjerne Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-01 fjernes Reelle ejere: Martin Repholtz Stjerne Hansen (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: Full Holding ApS (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengårds Alle 136, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Direktion: Martin Repholtz Stjerne Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-05 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Legale ejere: Full Holding ApS, Kamma Invest Holding ApS (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Navne: Full Entreprise ApS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Reelle ejere: Martin Repholtz Stjerne Hansen, Kristian Fulling Nissen (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Stiftere: Kamma Invest Holding ApS, Full Holding ApS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Vedtægter: 2019-03-05 (offentliggjort 2022-04-03)
Den 2019-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-05)