Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Højgaard Mikkelsen | 01.02.2019 | 31.07.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Højgaard Mikkelsen | 04.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lone Stensig Jakobsgaard | 30.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Per Andersen | 30.04.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Katrine Bjerre Toft | 03.05.2022 | 04.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kent Andreasen | 03.05.2022 | 30.04.2024 | formand |
Per Andersen | 03.05.2022 | 29.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Birk Lynggaard | 03.05.2022 | 13.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Claus Mølgaard Jensen | 16.06.2020 | 13.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Buch | 16.06.2020 | 03.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Heidi de Feuth Jacobsen | 16.06.2020 | 03.05.2022 | suppleant |
Per Andersen | 16.06.2020 | 02.05.2022 | suppleant |
Ronni Ziegler | 20.03.2019 | 13.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Haldor Birger Hansen | 20.03.2019 | 03.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Peter Cordes | 20.03.2019 | 03.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Karina Grosen Boldsen | 20.03.2019 | 03.05.2022 | formand |
Henning Lysgaard | 20.03.2019 | 03.05.2022 | næstformand |
Kim Nørgaard Andreasen | 20.03.2019 | 16.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lone Stensig Jakobsgaard | 01.02.2019 | 20.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Claus Højgaard Mikkelsen | 01.02.2019 | 20.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Haldor Birger Hansen | 01.02.2019 | 19.03.2019 | formand |