Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjerg-Thomsensvej 6, 8410 Rønde (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-04 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-13 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-13 fjernes Kontaktoplysninger: erikthomsen775@gmail.com (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-13 fjernes Legale ejere: Erik Thomsen (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-13 fjernes Navne: ErikThomsen IVS (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-13 fjernes Reelle ejere: Erik Thomsen (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-13 fjernes Stiftere: Erik Thomsen (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-25 fjernes Direktion: Erik Thomsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-09-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjerg-Thomsensvej 6, 8410 Rønde (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-03-04 tilføjes Direktion: Erik Thomsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2019-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-04 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-03-04 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-03-04 tilføjes Kontaktoplysninger: erikthomsen775@gmail.com (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-03-04 tilføjes Legale ejere: Erik Thomsen (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-03-04 tilføjes Navne: ErikThomsen IVS (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-03-04 tilføjes Reelle ejere: Erik Thomsen (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-03-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-03-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-03-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-03-04 tilføjes Stiftere: Erik Thomsen (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2019-03-04 tilføjes Vedtægter: 2019-03-04 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)