Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Navne | Revisor | Legale ejere | Direktion | ||||
Reelle ejere | Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2020-03-20 sletter virksomheden Ejerskaber: ENI Construction ApS. (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Vedtægter: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 56, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Alle 3, 6600 Vejen (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-25 tilføjes Navne: Green-2-Market Energy ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-24 fjernes Navne: Green-2-Market Holding ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-25 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-25 tilføjes Vedtægter: 2021-01-25 (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: Green-2-Market Holding ApS (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Legale ejere: Green-2-Market Holding ApS (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2020-12-30 fjernes Legale ejere: Energi Innovation ApS, Green-2-Market Holding ApS (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-12-31 fjernes Direktion: Poul Søndermark Svendsen (direktør) (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-12-30 tilføjes Reelle ejere: Brigitte Maria Beerling (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-12-30 fjernes Reelle ejere: Poul Søndermark Svendsen (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-12-29 fjernes Reelle ejere: Brigitte Maria Beerling (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-11-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-04 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Alle 3, 6600 Vejen (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2019-03-04 tilføjes Binavne: G2M Holding ApS, G2M ApS (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Direktion: Poul Søndermark Svendsen (direktør) (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2019-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er udførelse af projektarbejde og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-04 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Legale ejere: Energi Innovation ApS (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2019-03-04 tilføjes Navne: Green-2-Market Holding ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2019-03-04 tilføjes Reelle ejere: Dwight Rudolf Böhme, Brigitte Maria Beerling, Poul Søndermark Svendsen (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-03-04 fjernes Reelle ejere: Dwight Rudolf Böhme (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-03-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Stiftere: Energi Innovation ApS (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Vedtægter: 2019-03-04 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2019-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-04)