Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 11, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Direktion: Roza Al-Samarraie Kaufmann (direktør) (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-04 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Legale ejere: Martin Al-Samarraie Kaufmann, Roza Al-Samarraie Kaufmann (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Navne: Kaufmann Holding af 2017 IVS (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Reelle ejere: Martin Al-Samarraie Kaufmann, Roza Al-Samarraie Kaufmann (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Stiftere: Roza Al-Samarraie Kaufmann, Martin Al-Samarraie Kaufmann (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-15 tilføjes Navne: Kaufmann Holding af 2017 IVS (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-14 fjernes Navne: Kaufman Holding af 2017 IVS (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-04 tilføjes Navne: Kaufman Holding af 2017 IVS (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Vedtægter: 2019-03-15 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Vedtægter: 2019-03-04 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 11, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Direktion: Roza Al-Samarraie Kaufmann (direktør) (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede investeringer efter ledelsens nærmere bestemmelse. (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-04 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Legale ejere: Martin Al-Samarraie Kaufmann, Roza Al-Samarraie Kaufmann (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Reelle ejere: Martin Al-Samarraie Kaufmann, Roza Al-Samarraie Kaufmann (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Stiftere: Roza Al-Samarraie Kaufmann, Martin Al-Samarraie Kaufmann (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-07)