Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbo Alle 31, 2670 Greve (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbo Alle 31, 2670 Greve (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbo Alle 31, 2670 Greve (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-05-11 fjernes Direktion: Henrik Giessing (direktør) (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-04 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Legale ejere: Henrik Giessing, BOOGIE-MAN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Navne: Karmaprints ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Reelle ejere: Henrik Giessing, Allan Buch (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Stiftere: Henrik Giessing, BOOGIE-MAN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbo Alle 31, 2670 Greve (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Direktion: Henrik Giessing (direktør) (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med salg af prints og andre illustrationer, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-04 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Legale ejere: Henrik Giessing, BOOGIE-MAN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Navne: Karmaprints ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Reelle ejere: Henrik Giessing, Allan Buch (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Stiftere: Henrik Giessing, BOOGIE-MAN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Vedtægter: 2019-03-04 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-11)