Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2019-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MARINE EL A/S. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MARINE EL A/S. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gåseurtvej 4, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Direktion: Lars Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-04 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Legale ejere: Lars Nielsen (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Navne: LNI Hjørring Holding ApS (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Reelle ejere: Lars Nielsen (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2019-03-04 tilføjes Stiftere: Lars Nielsen (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Vedtægter: 2019-03-04 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-04)