Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 19, st. th., 3060 Espergærde (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-03-31 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-03-31 fjernes Navne: ASD 247 IVS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-03-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-03-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-03-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-03-31 fjernes Stiftere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-03-31 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-03-02 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 Statstidende Dekret
Den 2021-03-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-16 fjernes Direktion: Mohammad Hasnain Khalid (direktør) (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-01-13 fjernes Kontaktoplysninger: hasnain.khalid@icloud.com (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Mohammad Hasnain Khalid (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Mohammad Hasnain Khalid (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 19, st. th., 3060 Espergærde (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2020-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lottrups Gård 9, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 tilføjes Kontaktoplysninger: hasnain.khalid@icloud.com (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-03-11 tilføjes Direktion: Mohammad Hasnain Khalid (direktør) (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-03-11 fjernes Direktion: Maria Kjær Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-11 tilføjes Legale ejere: Mohammad Hasnain Khalid (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-03-11 fjernes Legale ejere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-11 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Hasnain Khalid (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-03-11 fjernes Reelle ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-02-06 tilføjes Direktion: Maria Kjær Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-24 fjernes Direktion: Johnny Hast Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-03-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-03-22 tilføjes Reelle ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-03-22 fjernes Reelle ejere: Lia Salehar (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-01 tilføjes Reelle ejere: Lia Salehar (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lottrups Gård 9, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2019-03-01 tilføjes Direktion: Johnny Hast Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-03-01 tilføjes Navne: ASD 247 IVS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Stiftere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2019-03-01 tilføjes Vedtægter: 2019-03-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-16)