Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Egedalsvænge 69, 3. mf., 2980 Kokkedal (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-09 fjernes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-04 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-09 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-09 fjernes Legale ejere: Ion Bogdan Stan (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-09 fjernes Navne: Konada Group IVS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-09 fjernes Reelle ejere: Ion Bogdan Stan (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-09 fjernes Stiftere: Ion Bogdan Stan (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-13 fjernes Direktion: Ion Bogdan Stan (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egedalsvænge 69, 3. mf., 2980 Kokkedal (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-03-04 tilføjes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-03-04 tilføjes Direktion: Ion Bogdan Stan (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-03-04 tilføjes Formål: Selskabet har til formål at drive virksomhed med vicevært, lignede ydelser i privat og erhverv samt fremstilling af reklamer (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-04 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-03-04 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-03-04 tilføjes Legale ejere: Ion Bogdan Stan (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-03-04 tilføjes Navne: Konada Group IVS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-03-04 tilføjes Reelle ejere: Ion Bogdan Stan (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-03-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-03-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-03-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-03-04 tilføjes Stiftere: Ion Bogdan Stan (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-03-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-03-04 tilføjes Vedtægter: 2019-03-04 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-13)