Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbyvej 34, 8300 Odder (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-02-28 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-28 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-05 fjernes Legale ejere: Ivan Skals Jensen (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-05 fjernes Navne: Holdingselskabet af 28.02.2019 IVS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-05 fjernes Reelle ejere: Ivan Skals Jensen (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-05 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-05 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-05 fjernes Stiftere: Ivan Skals Jensen (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-27 fjernes Direktion: Ivan Skals Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2021-08-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbyvej 34, 8300 Odder (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Direktion: Ivan Skals Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre kapitalselskaber samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-02-28 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-28 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000,00 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Legale ejere: Ivan Skals Jensen (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Navne: Holdingselskabet af 28.02.2019 IVS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Reelle ejere: Ivan Skals Jensen (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Stiftere: Ivan Skals Jensen (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Vedtægter: 2019-02-28 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-27)